Президент РФ Владимир Путин произвел ряд назначений в администрации Кремля.
Как сообщает пресс-служба Кремля, бывший замглавы МВД и экс-руководитель департамента экономической безопасности министерства Евгений Школов, до последнего времени работавший председателем совета директоров корпорации "Уралвагонзавод", назначен помощником президента, директор музея-заповедника "Ясная Поляна" Владимир Толстой – советником. Александр Абрамов, занимавшийся обеспечением деятельности Госсовета, вместо помощника президента занял пост советника.
От должности помощника президента освобождён Олег Марков, отвечавший за кадровые вопросы, от должностей советников – Юрий Лаптев и Евгений Юрьев, курировавшие соответственно вопросы культуры и социальной сферы.
Александр Сергеевич Абрамов родился 10 февраля 1957 года в деревне Курилово Московской области. В 1979 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), в 1994 году - Институт переподготовки и повышения квалификации при правительстве РФ.
В 1981 году стал освобожденным работником ВЛКСМ. Был секретарем, первым секретарем Воскресенского горкома ВЛКСМ, вторым, затем первым секретарем Московского областного обкома комсомола. В 1991-92 годах возглавлял координационный совет московской областной организации Российского союза молодежи (РСМ).
В мае 1992 года Абрамов стал заместителем управляющего коммерческим банком "Финист". В 1994-95 годах был помощником руководителя управления по связям с общественностью банка "МЕНАТЕП", возглавляемого Михаилом Ходорковским, в 1995-97 годах - заместителем руководителя департамента по связям с государственными организациями ЗАО "Роспром".
В конце 1997 года Абрамов перешел в возглавляемый коммерсантом Михаилом Фридманом "Альфа-банк", где сначала возглавил управление по связям с органами государственной власти, а потом занял пост заместителя председателя правления.
В декабре 1999 года Абрамов был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. Осуществлял информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности главы российского государства по вопросам региональной и национальной политики.
В сентябре 2000 года Абрамов был назначен секретарем Государственного совета РФ - совещательного органа при президенте России.
При реорганизации президентской администрации 25 марта 2004 года Абрамов лишился должности заместителя руководителя президентской администрации и был назначен помощником президента РФ с сохранением обязанностей руководителя секретариата Госсовета РФ.
13 мая 2008 года Медведев своим указом назначил Абрамова одним из шести помощников президента.
Абрамов - действительный государственный советник РФ первого класса. Увлекается горными лыжами и теннисом.
Владимир Ильич Толстой родился 28 сентября 1962 года в селе Троицкое Московской области. Праправнук Льва Толстого, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна".
Окончил факультет журналистики МГУ. С 1988 г. член союза журналистов СССР. Работал ведущим экспертом Министерства культуры.
В 1992 году в "Комсомольской правде" опубликовал большой материал о незаконном строительстве и вырубках леса в Ясной Поляне. После чего по инициативе министра культуры Сидорова был назначен директором музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".
С 1997 года председатель Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Президент общероссийской общественной организации "Российский комитет Международного Совета музеев". С 2009 года является Президентом ИКОМ России.
Председатель Общественной палаты Тульской области; член Общественной палаты Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.
Женат вторым браком, имеет четверых детей.
Евгений Михайлович Школов родился 31 августа 1955 года в Дрездене (ГДР). В 1977 году после окончания Ивановского энергетического института работал на промышленных предприятиях Ивановской области, проходил действительную военную службу.
С 1992 по 1998 годы возглавлял отдел внешнеэкономических связей администрации Иваново.
С 1998 по 2000 годы был директором координатором Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области.
С июля 2000 по сентябрь 2002 года занимал должность главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО по Ивановской области.
С сентября 2002 по март 2005 года - должность помощника руководителя администрации президента РФ.
С июля 2004 года являлся членом совета директоров ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Аэрофлот".
В марте 2005 года назначен вице президентом, в апреле того же года - членом правления ОАО "АК "Транснефть".
В ноябре 2006 года указом президента назначен начальником департамента экономической безопасности МВД России.
В ноябре 2007 года Евгений Школов указом президента назначен заместителем министра внутренних дел РФ.
С 2011 года - председатель совета директоров нижнетагильского "Уралвагонзавода".
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (с 2001 года).
Женат. Воспитывает 2 детей.