Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко освобожден от должности.
На должность полпреда президента в СЗФО назначен первый заместитель секретаря Совета безопасности России Владимир Булавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Одновременно генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направил письмо на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором внес кандидатуру Винниченко для назначения его Советом Федерации на должность заместителя генпрокурора РФ.
Справка
Николай Александрович Винниченко родился 10 апреля 1965 года.
В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет им.А.А. Жданова по специальности "правоведение", однокурсник бывшего президента РФ, ныне премьер-министра Дмитрия Медведева. В то же году поступил на стажировку в прокуратуру Ленинграда.
До 2001 года прошел путь от прокурора отдела прокуратуры Ленинграда, помощника прокурора за следствием в органах госбезопасности, старшего помощника прокурора города, начальника отдела по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, прокурора Московского района Санкт-Петербурга до заместителя прокурора города – начальника следственного управления.
С 2003 по 2004 год занимал должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу администрации президента Российской Федерации аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
В 2004 году был назначен на должность прокурора Санкт-Петербурга. В том же году возглавил Федеральную службу судебных приставов.
8 декабря 2008 года президент России Дмитрий Медведев назначил Винниченко своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО) - вместо Петра Латышева, скончавшегося 2 декабря.
В 2011 году был назначен полпредом на Северо-Запад, сменив Илью Клебанова.
Владимир Иванович Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области.
С 1977 года работает в органах государственной безопасности. После окончания в 1979 году двухгодичных курсов подготовки оперативного состава со знанием иностранного языка Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР, направлен на оперативную работу в Управление КГБ СССР по Горьковской области (ныне Нижегородская область), где и проходил дальнейшую службу.
В 1992 году Владимир Иванович был назначен начальником УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегородской области. С 2001 по 2006 годы одновременно также был председателем совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе.
В 2006 году назначен заместителем директора ФСБ России - руководителем созданного 6 марта 2006 года аппарата Национального антитеррористического комитета.
2 июня 2008 года назначен первым заместителем секретаря Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.